Dario Antoniozzi | ||
---|---|---|
| ||
Ministerio de medio ambiente y protección del territorio y del mar | ||
11 de marzo de 1978-31 de marzo de 1979 | ||
Presidente |
Giovanni Leone (1978) Amintore Fanfani como presidente provisional. Sandro Pertini (1978-1979) | |
Predecesor | Mario Pedini | |
Sucesor | Egidio Ariosto | |
| ||
Ministerio de bienes y actividades culturales y del turismo | ||
22 de julio de 1976-11 de marzo de 1978 | ||
Presidente | Giovanni Leone (1976-1978) | |
Predecesor | Adolfo Sarti | |
Sucesor | Carlo Pastorino | |
| ||
Subsecretario de Estado a la Presidencia del Consejo de Ministros | ||
6 de agosto de 1970-18 de febrero de 1972 | ||
Presidente |
| |
Predecesor | Antonio Bisaglia | |
Sucesor | Franco Evangelisti | |
| ||
Diputado de la República Italiana | ||
25 de junio de 1953-22 de enero de 1980 | ||
Presidente |
| |
| ||
Diputado del Parlamento Europeo | ||
1979-1989 | ||
| ||
Información personal | ||
Nacimiento |
11 de diciembre de 1923 Rieti, Lacio, Italia | |
Fallecimiento |
25 de diciembre de 2019 (96 años) Cosenza, Calabria, Italia | |
Nacionalidad | Italiana | |
Lengua materna | Italiano | |
Información profesional | ||
Ocupación | Abogado, político | |
Partido político |
Grupo del Partido Popular Europeo Democracia Cristiana | |
Distinciones |
| |
Dario Antoniozzi (Rieti, Lacio, 11 de diciembre de 1923-Cosenza, Calabria, 25 de diciembre de 2019)[1] fue un político italiano militante del partido Demócrata cristiano. Fue eurodiputado desde 1979 hasta 1989.