Daniel Bernardet | |
Fonctions | |
---|---|
Sénateur français | |
– (18 ans, 1 mois et 20 jours) |
|
Élection | 24 septembre 1989 |
Réélection | 27 septembre 1998 |
Circonscription | Indre |
Groupe politique | UC (1989-2002) UMP (2002-2007) |
Prédécesseur | Jean Bénard-Mousseaux |
Successeur | Louis Pinton |
Député français | |
– (2 ans, 1 mois et 12 jours) |
|
Élection | 16 mars 1986 |
Circonscription | Indre |
Législature | VIIIe (Cinquième République) |
Groupe politique | NI |
Président du conseil régional du Centre | |
– (2 ans) |
|
Prédécesseur | Jean Delaneau |
Successeur | Maurice Dousset |
Président du conseil général de l'Indre | |
– (13 ans et 5 jours) |
|
Prédécesseur | André Laignel |
Successeur | Louis Pinton |
Conseiller général de l'Indre | |
– (12 ans, 11 mois et 27 jours) |
|
Élection | 17 mars 1985 |
Circonscription | Canton de Châteauroux-Ouest |
Prédécesseur | Jacques Boisard |
Successeur | Michel Durandeau |
Maire de Châteauroux | |
– (17 ans, 5 mois et 8 jours) |
|
Élection | 20 mars 1977 |
Réélection | 6 mars 1983 |
Prédécesseur | Gaston Petit |
Successeur | Jean-Yves Gateaud |
Biographie | |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Lourouer-Saint-Laurent (Indre) |
Date de décès | (à 80 ans) |
Lieu de décès | Châteauroux (Indre) |
Nationalité | Française |
Parti politique | UDF puis UMP |
Profession | Conseiller en gestion |
Religion | Catholicisme |
modifier |
Daniel Bernardet, né le à Lourouer-Saint-Laurent (Indre) et mort le à Châteauroux (Indre), est un homme politique français, ancien membre de l'UMP.