Manuel Pinto da Costa | |
---|---|
Manuel Pinto da Costa nel 2014 | |
Presidente di São Tomé e Príncipe | |
Durata mandato | 12 luglio 1975 – 4 marzo 1991 |
Capo del governo | Miguel Trovoada Celestino Rocha da Costa Daniel Daio |
Predecessore | carica creata |
Successore | Leonel Mário d'Alva (ad interim) |
Durata mandato | 3 settembre 2011 – 3 settembre 2016 |
Capo del governo | Patrice Trovoada Gabriel Costa |
Predecessore | Fradique de Menezes |
Successore | Evaristo Carvalho |
Dati generali | |
Partito politico | Movimento di Liberazione di São Tomé e Príncipe/Partito Socialdemocratico (1975-2011) Indipendente (dal 2011) |
Manuel Pinto da Costa (Água Grande, 5 agosto 1937) è un politico ed economista saotomense, eletto primo presidente del paese all'indomani dell'indipendenza (nel 1975) rimanendo in carica fino al 1991, e poi nuovamente dal 2011 al 2016.