Thomas Hendricks | |
---|---|
21º Vicepresidente degli Stati Uniti d'America | |
Durata mandato | 4 marzo 1885 – 25 novembre 1885 |
Presidente | Grover Cleveland |
Predecessore | Chester Arthur |
Successore | Levi P. Morton |
16º Governatore dell'Indiana | |
Durata mandato | 13 gennaio 1873 – 8 gennaio 1877 |
Predecessore | Conrad Baker |
Successore | James D. Williams |
Senatore degli Stati Uniti per l'Indiana | |
Durata mandato | 4 marzo 1863 – 3 marzo 1869 |
Predecessore | David Turpie |
Successore | Daniel D. Pratt |
Membro della Camera dei rappresentanti - Indiana, distretto n.6 | |
Durata mandato | 4 marzo 1853 – 3 marzo 1855 |
Predecessore | Willis A. Gorman |
Successore | Lucien Barbour |
Membro della Camera dei rappresentanti - Indiana, distretto n.5 | |
Durata mandato | 4 marzo 1851 – 3 marzo 1853 |
Predecessore | William Brown |
Successore | Samuel W. Parker |
Dati generali | |
Partito politico | Democratico |
Università | Hanover College |
Firma |
Thomas Andrews Hendricks (Fultonham, 17 settembre 1819 – Indianapolis, 25 novembre 1885) è stato un politico statunitense, membro del Partito Democratico. Fu vicepresidente sotto la prima presidenza di Grover Cleveland nel 1885 ma morì appena poco più di otto mesi dopo aver iniziato il mandato, lasciando una sede vacante di quasi tre anni e mezzo.